None
蔡秋全离任华西基金董事长程华子接任华西基金发布关于董事长、董事变更的公告。蔡秋全因个人原因离任董事长,程华子新任董事长,梁群力新任董事。公开资料显示,程华子曾在泸州老窖担任多个职务,2007年9月以来在华西证券历任总裁助理兼总裁办主任、副总裁、董事、董事会秘书等多个职务,2020年11月至今任华西证券职工董事、董事、副总裁兼人力资源总监;2021年11月至今任华西基金董事。梁群力先后在广东省外贸开发公司、南方证券任职,2004年2月加入华西证券以来任职营业部总经理助理、营业部营销中心副经理、营业部总经理、机构金融部总经理等多个职务,2024年1月至今任华西证券财富管理部总经理。
广发基金换帅完成工商变更葛长伟任董事长天眼查App显示,近日,广发基金管理有限公司发生工商变更,孙树明卸任法定代表人、董事长,由葛长伟接任。该公司成立于2003年8月,注册资本约1.41亿人民币,经营范围为基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。股东信息显示,该公司由广发证券(000776)、烽火通信(600498)、深圳市前海香江金融控股集团有限公司等共同持股。据媒体报道,5月13日晚,广发基金官网发布公告,公司原董事长孙树明因退休原因离任,葛长伟新任广发基金董事长。
🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。