有线宽频管理层变动 邱达昌辞任副主席兼非执行董事
有线宽频管理层变动邱达昌辞任副主席兼非执行董事有线宽频公布多项管理层及董事变动。邱达昌辞任副主席兼非执行董事,以投放更多时间于其他业务承诺,明日起生效。黄思远亦辞去行政总裁职务,以追求其他个人事业发展及意向;杜之克获委任为行政总裁,两者将于6月3日起生效。杜之克明日起亦将出任执行董事,初步任期为期3年。杜之克于2016年7月至2021年8月担任电视广播副总经理,于2021年9月至今年1月担任PCCWServicesLimited旗下ChiefofViuOriginals,负责OTT服务Viu及香港广播公司ViuTV筹备及制作电视剧集。另外,邱华玮及孔祥达辞任非执行董事,陆伟棋获委任为执行董事。2023-05-0212:50:41